Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Virginio Rognoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Virginio Rognoni
Nasce a Corsico (Milano) il 5 agosto 1924
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
12
Incarichi di governo
|
344
Progetti di legge presentati
|
223
Interventi
|
6
Bibliografia del Parlamento
|
84
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (42)
Altro firmatario (42)
Hai trovato 84 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 21/006 presentata da MEZZOGIORNO (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/005 presentata da CARELLI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/006 presentata da BORRUSO (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/007 presentata da BROCCA (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/008 presentata da CASATI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/009 presentata da GIORDANO (DC) in data 19761006
INTERPELLANZA 2/00127 presentata da TESINI GIANCARLO (DC) in data 19770223
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00824 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770302
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00919 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770324
IX Legislatura della Repubblica italiana
MOZIONE 1/00008 presentata da ROGNONI (DC) in data 19830812
MOZIONE 1/00013 presentata da BOZZI (MISTO PLI) in data 19830930
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00005 presentata da ROGNONI (DC) in data 19831103
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00327 presentata da ROGNONI (DC) in data 19831109
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00011 presentata da ROGNONI (DC) in data 19831116
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00013 presentata da ROGNONI (DC) in data 19831123
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
20
1970
14
1971
10
1972
18
1973
9
1974
7
1975
8
1976
11
1977
10
1978
11
1979
33
1980
26
1981
18
1982
21
1983
12
1984
27
1985
9
1986
20
1987
22
1988
1
1989
4
1990
8
1991
10
1992
8
1993
3