Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vitale Robaldo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vitale Robaldo
Nasce a Cravanzana (Cuneo) il 24 marzo 1936
Deceduto il 13 luglio 1983
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
57
Progetti di legge presentati
|
143
Atti di indirizzo e controllo
|
63
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. manco a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 2 marzo 1977 al 19 maggio 1977
Presidente dal 23 marzo 1977 al 19 maggio 1977
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. bodrato, piccoli e salvi, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 13 novembre 1978 al 7 febbraio 1979
Presidente dal 15 novembre 1978 al 7 febbraio 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 20 giugno 1979 al 5 aprile 1980
Membro dal 20 giugno 1979 al 5 aprile 1980
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 11 luglio 1979 al 28 dicembre 1982
X Commissione (trasporti e aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 5 novembre 1980 al 15 luglio 1981
Sostituisce:
Giorgio Bogi
XII Commissione (industria e commercio - artigianato - commercio estero)
Membro dal 15 luglio 1981 al 1 dicembre 1982
Sostituisce:
Giorgio La Malfa
Membro dal 28 dicembre 1982 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Membro dal 20 dicembre 1982 al 1 marzo 1983
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. francesco antonio de cataldo, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 13 gennaio 1983 al 23 febbraio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
4
1977
13
1978
2
1979
11
1980
8
1981
12
1982
5
1983
2