Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vito Monterisi
/
I Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vito Monterisi
Nasce a Barletta (Bari) il 22 febbraio 1894
Deceduto il 26 settembre 1972
Laurea in ingegneria; ingegnere, agricoltore.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
Elezioni di domenica 18 aprile 1948
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 27 aprile 1948 , con convalida del 17 luglio 1948
Eletto nella circoscrizione BARI con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
56
Interventi
|
13
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1949
I Legislatura della Repubblica italiana
SEMERARO ed altri: Istituzione della Direzione generale per l'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio (iniziativa Parlamentare) -
C.344
, 17 febbraio 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CACCURI ed altri: Regolazione del servizio di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini col sistema per conto (iniziativa Parlamentare) -
C.408
, 12 marzo 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARMOSINO ed altri: Unificazione dell'imposta consumo sui vini (iniziativa Parlamentare) -
C.409
, 12 marzo 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MONTICELLI ed altri: Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per il finanziamento della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo (iniziativa Parlamentare) -
C.495
, 11 aprile 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MONTICELLI ed altri: Modificazioni al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vino e dell'aceto (iniziativa Parlamentare) -
C.707
, 20 luglio 1949
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
5
1950
4
1951
1
1952
1
1953
1