Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittore Catella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittore Catella
Nasce a Trivero (Biella) il 15 giugno 1910
Deceduto il 17 giugno 2000
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
101
Interventi
|
83
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
ZOLLA ed altri: Istituzione in Torino di un Istituto universitario degli studi di amministrazione (iniziativa Parlamentare) -
C.1863
, 14 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LO BELLO ed altri: Piano decennale per la costruzione di impianti sportivi di esercizio (iniziativa Parlamentare) -
C.2021
, 12 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIOMO ed altri: Sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni delle leggi delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano (iniziativa Parlamentare) -
C.2079
, 3 maggio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VITTORELLI ed altri: Concessione di un contributo straordinario all'Amministrazione comunale di Borgosesia per realizzare un centro di raccolta di cimeli, documentazioni e testimonianze attestanti il contributo della Valsesia alla lotta di liberazione (iniziativa Parlamentare) -
C.2322
, 2 agosto 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IANNIELLO ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945 (iniziativa Parlamentare) -
C.2631
, 20 dicembre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
5
1965
6
1966
5
1967
9
1968
12
1969
8
1970
3
1971
3
1972
14
1973
5
1974
4
1975
4
1976
2