Deputati
Vittorio Calvetti
Nasce
a
Mandello Del Lario
(Lecco)
il
5 agosto 1915
Deceduto il 21 dicembre 2014
Laurea in lettere; insegnante.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 08 maggio 1963 , con convalida del 11 dicembre 1964
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968