Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Cervone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Cervone
Nasce a Gaeta (Latina) il 14 gennaio 1917
Deceduto il 18 settembre 1993
Laurea in filosofia; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
211
Interventi
|
168
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1974
VI Legislatura della Repubblica italiana
CERVONE ed altri: Fissazione di termini e indicazioni per il regolamento per le elezioni studentesche previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (iniziativa Parlamentare) -
C.2767
, 18 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.2773
, 20 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ERMINERO ed altri: Definizione giuridica della piccola e media industria (iniziativa Parlamentare) -
C.3264
, 6 novembre 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERVONE ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (iniziativa Parlamentare) -
C.3304
, 7 dicembre 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
7
1955
6
1956
7
1957
9
1958
8
1959
11
1960
9
1961
4
1964
7
1965
6
1966
15
1967
9
1968
19
1969
5
1972
15
1973
15
1974
4
1975
9