Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Olcese
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Olcese
Nasce a Milano (Lombardia) il 11 agosto 1925
Deceduto il 1 gennaio 1999
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
34
Progetti di legge presentati
|
74
Interventi
|
46
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (9)
Altro firmatario (37)
Hai trovato 46 risultati
pagina
1
di 4
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00012 presentata da AGNELLI (PRI) in data 19790620
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00454 presentata da MAMMI' (PRI) in data 19790927
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00563 presentata da LA MALFA (PRI) in data 19791016
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0934/002/01 presentata da GITTI (DC) in data 19791121
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0816/001 presentata da FORTE FRANCESCO (PSI) in data 19791122
MOZIONE 1/00057 presentata da LA MALFA (PRI) in data 19791205
INTERPELLANZA 2/00446 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19800506
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01802 presentata da OLCESE (PRI) in data 19800506
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03435 presentata da OLCESE (PRI) in data 19800507
INTERPELLANZA 2/00475 presentata da MAMMI' (PRI) in data 19800520
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02003 presentata da OLCESE (PRI) in data 19800612
INTERPELLANZA 2/00594 presentata da BATTAGLIA (PRI) in data 19800909
INTERPELLANZA 2/00630 presentata da GARAVAGLIA (DC) in data 19800925
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02675 presentata da DEL PENNINO (PRI) in data 19801113
INTERPELLANZA 2/00683 presentata da MAMMI' (PRI) in data 19801120
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
3
1980
12
1981
8
1982
8
1983
3