Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Walter Audisio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Walter Audisio
Nasce a Alessandria (Piemonte) il 28 giugno 1909
Deceduto il 11 ottobre 1973
Licenza media superiore; ragioniere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
213
Interventi
|
88
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1961
III Legislatura della Repubblica italiana
VILLA ed altri: Ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia e autorizzazione della spesa occorrente (iniziativa Parlamentare) -
C.2765
, 31 gennaio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLOMBI ed altri: Nazionalizzazione dell'industria monopolistica dello zucchero (iniziativa Parlamentare) -
C.3238
, 21 luglio 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (iniziativa Parlamentare) -
C.3346
, 20 ottobre 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MONTANARI ed altri: Costruzione di ponti stabili sul fiume Po (iniziativa Parlamentare) -
C.3350
, 21 ottobre 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.
AUDISIO e BIANCANI: Divieto della produzione, commercio e uso di anticrittogamici a base di ditiocarbammati (iniziativa Parlamentare) -
C.3404
, 15 novembre 1961
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
3
1951
1
1953
6
1954
15
1955
5
1956
2
1957
10
1958
19
1959
11
1960
6
1961
5
1962
5