Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Walter Sacchetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Walter Sacchetti
Nasce a Reggio Nell'Emilia (Emilia-Romagna) il 18 aprile 1918
Deceduto il 10 maggio 2007
Impiegato, sindacalista.
Gruppi
|
16
Progetti di legge presentati
|
31
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione industria e commercio
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.618: "attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività"
Membro dal 2 marzo 1954 al 18 maggio 1954
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1952
1
1953
1
1954
5
1955
3
1956
1
1957
3
1958
2