I Governo Ciampi
Dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 dicembre 1993 al 18 aprile 1994
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Alfredo Diana (Ministero dell'agricoltura e foreste)
Sottosegretario di Stato
Pasquale Diglio (Ministero dell'agricoltura e foreste)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Antonio Maccanico
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.04.1993
al 10.05.1994
con funzione di segretario (29.04.1993)
-
-
Vito Riggio
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
con delega alla Protezione civile (06.05.1993)
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero della pubblica istruzione
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Paolo Savona
-
Ministro
dal 28.04.1993
al 19.04.1994
con delega per il riordinamento delle Partecipazioni statali (28.04.1993)
Ministero dei trasporti
-
-
Giorgio Carta
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero della marina mercantile
-
-
Giorgio Carta
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Luigi Grillo
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero della difesa
Ministero dell'interno
Ministero della sanita'
-
-
Nicola Savino
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
-
-
Publio Fiori
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero degli affari esteri
Ministero del commercio con l'estero
Ministero del tesoro
-
-
Sergio Coloni
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero delle finanze
-
-
Paolo Bruno
-
Sottosegretario di Stato
dal 14.06.1993
al 10.05.1994
Ministero dell'ambiente
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
-
-
Silvia Costa
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.1993
al 10.05.1994
Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali
Presidenza del Consiglio - affari sociali
Presidenza del Consiglio - riforme istituzionali
-
-
Leopoldo Elia
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.04.1993
al 10.05.1994
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
-
-
Sabino Cassese
-
Ministro senza portafoglio
dal 29.04.1993
al 10.05.1994
Presidenza del Consiglio - politiche comunitarie
-
-
Livio Paladin
-
Ministro senza portafoglio
dal 05.05.1993
al 10.05.1994
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
-
-
Paolo Barile
-
Ministro senza portafoglio
dal 05.05.1993
al 10.05.1994