I Governo Cossiga
Dal 4 agosto 1979 al 4 aprile 1980
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 agosto 1979 al 6 agosto 1979
-
Vengono nominati
-
Presidente del Consiglio
Francesco Cossiga
Ministro senza portafoglio
Vito Scalia,
Adolfo Sarti,
Michele Di Giesi,
Massimo Severo Giannini
Ministro
Renato Altissimo,
Egidio Ariosto,
Vittorino Colombo,
Franco Reviglio,
Salvatore Valitutti,
Bernardo d'Arezzo,
Beniamino Andreatta,
Franco Evangelisti,
Tommaso Morlino,
Giovanni Marcora,
Gaetano Stammati,
Siro Lombardini,
Franco Malfatti,
Franco Nicolazzi,
Filippo Maria Pandolfi,
Luigi Preti,
Virginio Rognoni,
Attilio Ruffini,
Vincenzo Scotti,
Antonio Bisaglia
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Vito Scalia
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1979
al 04.04.1980
con delega per la Ricerca scientifica (04.08.1979)
-
-
Adolfo Sarti
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1979
al 14.01.1980
con delega per i Rapporti con il Parlamento (04.08.1979)
-
-
Michele Di Giesi
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1979
al 04.04.1980
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (04.08.1979)
-
-
Massimo Severo Giannini
-
Ministro senza portafoglio
dal 04.08.1979
al 04.04.1980
con delega per la Funzione pubblica (04.08.1979)
Ministero della sanita'
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero delle finanze
Ministero della pubblica istruzione
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero della marina mercantile
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dei trasporti
Ministero dell'interno
Ministero della difesa
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato