I Governo Depretis
Dal 25 marzo 1876 al 26 dicembre 1877
XII Legislatura del Regno d'Italia
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 14 novembre 1877 al 25 dicembre 1877
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dei lavori pubblici