I Governo Lanza
Dal 14 dicembre 1869 al 10 luglio 1873
X Legislatura del Regno d'Italia
XI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 15 gennaio 1870 al 5 settembre 1870
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero della marina