I Governo Letta
Dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 giugno 2013 al 14 luglio 2013
-
Lascia l'incarico
-
Ministro senza portafoglio
Josefa Idem (Ministero per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili)
-
-
Enrico Letta
-
Presidente del Consiglio
dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Filippo Patroni Griffi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.04.2013
al 21.02.2014
con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri (28.04.2013)
-
-
Giovanni Legnini
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
-
-
Michaela Biancofiore
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 04.10.2013
-
-
Sabrina De Camillis
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
-
-
Walter Ferrazza
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 06.12.2013
-
-
Sesa Amici
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
-
-
Gianfranco Micciche'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.05.2013
al 06.12.2013
-
-
Marco Minniti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 17.05.2013
al 21.02.2014
Ministero degli affari esteri
-
-
Mario Giro
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
Ministero dell'interno
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero della salute
-
-
Paolo Fadda
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero della giustizia
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero della difesa
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-
-
Jole Santelli
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.05.2013
al 10.12.2013
Ministero dello sviluppo economico
-
-
Simona Vicari
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.05.2013
al 21.02.2014
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Ministero per i rapporti con il parlamento e il coordinamento dell'attivita' di governo
Ministero per le riforme costituzionali
Ministero per gli affari europei
Ministero per l'integrazione
-
-
Cecile Kyenge
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.04.2013
al 21.02.2014
Ministero per gli affari regionali e le autonomie
Ministero per la coesione territoriale
-
-
Carlo Trigilia
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.04.2013
al 21.02.2014