I Governo Prodi
Dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 giugno 1997 al 31 luglio 1997
-
-
Romano Prodi
-
Presidente del Consiglio
dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Enrico Luigi Micheli
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.1996
al 21.10.1998
con delega a Segretario (18.05.1996)
-
-
Sergio Zoppi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
-
-
Ernesto Bettinelli
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 13.02.1997
al 21.10.1998
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
-
Pier Luigi Bersani
-
Ministro
dal 17.05.1996
al 21.10.1998
con delega per il Turismo (17.05.1996)
-
-
Umberto Carpi
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Valter Veltroni
-
Ministro
dal 17.05.1996
al 21.10.1998
con delega per lo spettacolo e lo sport (18.05.1996)
-
-
Willer Bordon
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero dell'interno
-
-
Giorgio Napolitano
-
Ministro
dal 17.05.1996
al 21.10.1998
con delega per il coordinamento della Protezione civile (24.05.1996)
Ministero degli affari esteri
-
-
Lamberto Dini
-
Ministro
dal 17.05.1996
al 21.10.1998
con delega per gli italiani all'estero (18.05.1996)
-
-
Rino Serri
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
-
-
Patrizia Toia
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Carla Rocchi
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
-
-
Nadia Masini
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Ministero della difesa
Ministero delle finanze
Ministero del tesoro
-
-
Roberto Pinza
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Isaia Sales
-
Sottosegretario di Stato
dal 22.05.1996
al 21.10.1998
Ministero di grazia e giustizia
Ministero della sanita'
Ministero dei trasporti e della navigazione
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dell'ambiente
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Paolo Costa
-
Ministro
dal 20.11.1996
al 21.10.1998
con delega per le aree urbane (20.11.1996)
Ministero delle politiche agricole
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
Presidenza del Consiglio - affari regionali
Presidenza del Consiglio - pari opportunita'
Presidenza del Consiglio - solidarieta' sociale
-
-
Livia Turco
-
Ministro senza portafoglio
dal 18.05.1996
al 21.10.1998
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
-
-
Giorgio Bogi
-
Ministro senza portafoglio
dal 14.03.1997
al 21.10.1998