I Governo Renzi
Dal 21 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 giugno 2014 al 9 agosto 2014
-
Lasciano l'incarico
-
Sottosegretario di Stato
Antonio Enrico Morando (Ministero dell'economia e delle finanze),
Luigi Casero (Ministero dell'economia e delle finanze),
Enrico Costa (Ministero della giustizia),
Filippo Bubbico (Ministero dell'interno),
Claudio De Vincenti (Ministero dello sviluppo economico),
Andrea Olivero (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali),
Carlo Calenda (Ministero dello sviluppo economico),
Riccardo Nencini (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti),
Lapo Pistelli (Ministero degli affari esteri)
-
-
Matteo Renzi
-
Presidente del Consiglio
dal 21 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Graziano Delrio
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 21.02.2014
al 02.04.2015
con delega a Segretario del Consiglio dei Ministri (21.02.2014)
-
-
Gianclaudio Bressa
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Marco Minniti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Sandro Gozi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Luciano Pizzetti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Ivan Scalfarotto
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.04.2016
-
-
Angelo Rughetti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Luca Lotti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
-
-
Sesa Amici
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Ministero della difesa
Ministero dell'interno
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della giustizia
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
-
-
Silvia Velo
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
Ministero della salute
Ministero degli affari esteri
-
-
Mario Giro
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.02.2014
al 10.08.2014
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
-
-
Roberto Reggi
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.02.2014
al 19.09.2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico
-
-
Simona Vicari
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.02.2014
al 29.01.2016
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-
-
Luigi Bobba
-
Sottosegretario di Stato
dal 28.02.2014
al 12.12.2016
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento
Ministero per gli affari regionali e le autonomie