I Governo Salandra
Dal 21 marzo 1914 al 5 novembre 1914
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 11 ottobre 1914 al 13 ottobre 1914
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
-
-
Ugo Da Como
-
Sottosegretario
dal 21.03.1914
al 05.11.1914
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti