I Governo Spadolini
Dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 giugno 1981 al 2 luglio 1981
-
Vengono nominati
-
Presidente del Consiglio
Giovanni Spadolini
Ministro senza portafoglio
Aldo Aniasi,
Lucio Abis,
Dante Schietroma,
Luciano Radi,
Claudio Signorile,
Giancarlo Tesini,
Giuseppe Zamberletti
Ministro
Nicola Capria,
Clelio Darida,
Gianni De Michelis,
Calogero Mannino,
Renato Altissimo,
Emilio Colombo,
Lelio Lagorio,
Beniamino Andreatta,
Michele Di Giesi,
Rino Formica,
Remo Gaspari,
Nicola Signorello,
Giovanni Marcora,
Giuseppe Bartolomei,
Giorgio La Malfa,
Franco Nicolazzi,
Virginio Rognoni,
Vincenzo Scotti,
Vincenzo Balzamo,
Guido Bodrato
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Aldo Aniasi
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per gli Affari regionali (03.07.1981)
-
-
Lucio Abis
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per il coordinamento interno delle politiche comunitarie (03.07.1981)
-
-
Dante Schietroma
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per la Funzione pubblica (03.07.1981)
-
-
Luciano Radi
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per i rapporti con il Parlamento (03.07.1981)
-
-
Claudio Signorile
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (03.07.1981)
-
-
Giancarlo Tesini
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con delega per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica (03.07.1981)
-
-
Giuseppe Zamberletti
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.06.1981
al 23.08.1982
con funzione di Alto Commissario presso il Ministero dell'Interno per la predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile (03.07.1981)
Ministero del commercio con l'estero
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero della marina mercantile
Ministero della sanita'
Ministero degli affari esteri
Ministero della difesa
Ministero del tesoro
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero dei beni culturali e ambientali
Ministero dei trasporti
Ministero della pubblica istruzione