I Governo Zanardelli
Dal 15 febbraio 1901 al 3 novembre 1903
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 15 febbraio 1903 al 20 aprile 1903
Presidenza del Consiglio
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero della guerra
Ministero della marina
-
-
Enrico Costantino Morin
-
Ministro
dal 15.02.1903
al 21.04.1903
Ad Interim dal 22 giugno 1903 fino al 3 novembre 1903
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri