II Governo Fanfani
Dal 1 luglio 1958 al 15 febbraio 1959
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 luglio 1958 al 13 agosto 1958
-
Vengono nominati
-
Alto commissario
Pietro Romani,
Vincenzo Monaldi
Alto Commissario aggiunto
Angela Gotelli
Vice alto Commissario
Domenico Larussa
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Egidio Ariosto,
Gustavo De Meo,
Antonio Maxia
Sottosegretario di Stato
Giuseppe Caron,
Tommaso Spasari,
Giuseppe Lupis,
Angelo Salizzoni,
Italo Giulio Caiati,
Emanuele Guerrieri,
Guido Ceccherini,
Umberto Delle Fave,
Giuseppe Garlato,
Eugenio Gatto,
Giovanni Battista Scaglia,
Athos Valsecchi,
Virginio Bertinelli,
Luigi Angrisani,
Salvatore Mannironi,
Dario Antoniozzi,
Antonio Romano,
Lorenzo Spallino,
Mario Riccio,
Giovanni Spagnolli,
Angelo Di Rocco,
Lorenzo Natali,
Carlo Russo,
Ferdinando Storchi,
Fiorentino Sullo,
Filippo Micheli,
Benigno Zaccagnini,
Alberto Folchi,
Edoardo Martino,
Crescenzo Mazza
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Antonio Segni
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 01.07.1958
al 15.02.1959
-
-
Giulio Pastore
-
Ministro senza portafoglio
dal 01.07.1958
al 15.02.1959
con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno (01.07.1958)
-
-
Camillo Giardina
-
Ministro senza portafoglio
dal 01.07.1958
al 15.02.1959
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (01.07.1958)
-
-
Dino Del Bo
-
Ministro senza portafoglio
dal 01.07.1958
al 15.02.1959
con delega per i Rapporti con il Parlamento (01.07.1958)
-
-
Egidio Ariosto
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per lo Spettacolo, Sport e Turismo (03.07.1958)
-
-
Gustavo De Meo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per la Stampa e Informazioni (03.07.1958)
-
-
Antonio Maxia
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con funzione di Segretario (03.07.1958)
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'interno
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dei trasporti
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero del tesoro
-
-
Angelo Salizzoni
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per i Danni e le Pensioni di guerra (03.07.1958)
-
-
Mario Riccio
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
Ministero degli affari esteri
-
-
Giuseppe Lupis
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per l'Emigrazione (03.07.1958)
Ministero della marina mercantile
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Tommaso Spasari
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per i Rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno (03.07.1958)
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero della difesa
-
-
Giuseppe Caron
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
con delega per l'Aviazione Civile (03.07.1958)
-
-
Carlo Russo
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
Ministero del bilancio
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Eugenio Gatto
-
Sottosegretario di Stato
dal 03.07.1958
al 15.02.1959
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Aldo Moro
-
Ministro
dal 01.07.1958
al 15.02.1959
Ministero delle finanze
Alto commissariato per il turismo
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica