II Governo Giolitti
Dal 3 novembre 1903 al 12 marzo 1905
XXI Legislatura del Regno d'Italia
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 10 dicembre 1904 al 11 marzo 1905
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
-
-
Carlo Mirabello
-
Ministro
dal 10.12.1904
al 12.03.1905
Nominato il 3 novembre assunse le funzioni il 10 dicembre 1904.
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
-
-
Luigi Facta
-
Sottosegretario
dal 03.11.1903
al 12.03.1905
Ministero delle finanze