II Governo Salandra
Dal 5 novembre 1914 al 18 giugno 1916
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 30 settembre 1915 al 3 aprile 1916
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
-
-
Ugo Da Como
-
Sottosegretario
dal 05.11.1914
al 18.06.1916
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
-
-
Alfredo Dallolio
-
Sottosegretario
dal 09.07.1915
al 06.04.1916
R.D. n. 1065 del 9 luglio 1915 istituzione del Sottosegretariato per le Armi e Munizioni
Ministero della marina
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministro senza portafoglio