III Governo Berlusconi
Dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 giugno 2005 al 30 giugno 2005
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Gianni Letta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.04.2005
al 17.05.2006
con le funzioni di Segretario (23.04.2005)
con delega ai servizi di sicurezza e di segreto di Stato (23.04.2005)
-
-
Paolo Bonaiuti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
con delega in materia di informazione, comunicazione ed editoria (27.04.2005)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
-
-
Altero Matteoli
-
Ministro
dal 23.04.2005
al 17.05.2006
con delega alla difesa del suolo (29.04.2005)
Ministero degli affari esteri
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-
-
Nino Sospiri
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 02.01.2006
-
-
Mauro Del Bue
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
-
-
Paolo Ugge'
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
-
-
Silvano Moffa
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero della giustizia
-
-
Jole Santelli
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
-
-
Luigi Vitali
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-
-
Roberto Rosso
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero delle politiche agricole e forestali
Ministero per i beni e le attivita' culturali
-
-
Nicola Bono
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero delle comunicazioni
-
-
Paolo Romani
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero della difesa
Ministero della salute
-
-
Cesare Cursi
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Ministero dell'interno
Ministero delle attivita' produttive
-
-
Roberto Cota
-
Sottosegretario di Stato
dal 26.04.2005
al 17.05.2006
Presidenza del Consiglio - affari regionali
Presidenza del Consiglio - innovazione e tecnologie
-
-
Lucio Stanca
-
Ministro senza portafoglio
dal 23.04.2005
al 17.05.2006
Presidenza del Consiglio - politiche comunitarie
Presidenza del Consiglio - riforme istituzionali e devoluzione
-
-
Aldo Brancher
-
Sottosegretario di Stato
dal 06.05.2005
al 17.05.2006
Presidenza del Consiglio - attuazione del programma di governo
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
-
-
Mario Baccini
-
Ministro senza portafoglio
dal 23.04.2005
al 05.05.2006
Presidenza del Consiglio - sviluppo e coesione territoriale
Presidenza del Consiglio - pari opportunita'
Presidenza del Consiglio - italiani nel mondo