V Governo Andreotti
Dal 20 marzo 1979 al 4 agosto 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 marzo 1979 al 25 marzo 1979
-
Vengono nominati
-
Presidente del Consiglio
Giulio Andreotti
Vicepresidente del Consiglio
Ugo La Malfa
Ministro senza portafoglio
Michele Di Giesi
Ministro
Dario Antoniozzi,
Egidio Ariosto,
Francesco Compagna,
Vittorino Colombo,
Giovanni Spadolini,
Arnaldo Forlani,
Tina Anselmi,
Tommaso Morlino,
Giovanni Marcora,
Gaetano Stammati,
Ugo La Malfa,
Franco Malfatti,
Franco Nicolazzi,
Filippo Maria Pandolfi,
Luigi Preti,
Luigi Preti,
Virginio Rognoni,
Attilio Ruffini,
Vincenzo Scotti,
Antonio Bisaglia
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Ugo La Malfa
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 20.03.1979
al 26.03.1979
-
-
Michele Di Giesi
-
Ministro senza portafoglio
dal 20.03.1979
al 04.08.1979
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (20.03.1979)
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Dario Antoniozzi
-
Ministro
dal 20.03.1979
al 15.07.1979
con delega per il coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (20.03.1979)
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero dei lavori pubblici
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della pubblica istruzione
Ministero degli affari esteri
Ministero della sanita'
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del commercio con l'estero
Ministero del bilancio e della programmazione economica
Ministero delle finanze
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero del tesoro
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
Ministero dell'interno
Ministero della difesa
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle partecipazioni statali