V Governo Depretis
Dal 25 maggio 1883 al 30 marzo 1884
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 17 novembre 1883 al 29 marzo 1884
Presidenza del Consiglio
Ministero del tesoro
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dell'interno
Ministero della marina