Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 1996 al 12 novembre 1996
-
Aderiscono
-
Alessandra Mussolini,
Nicola Miraglia Del Giudice,
Vincenzo Berardino Angeloni,
Nicola Pasetto,
Luigi Colonna,
Rosario Polizzi,
Antonio Rizzo,
Renzo Tosolini,
Raffaele Valensise,
Giuseppe Tatarella,
Ermanno Iacobellis,
Adriana Poli Bortone,
Giovanni Pace,
Francesco Storace,
Gaetano Rasi,
Alberto Simeone,
Roberto Alboni,
Giovanni Alemanno,
Fortunato Aloi,
Francesco Maria Amoruso,
Gian Franco Anedda,
Pietro Armani,
Paolo Armaroli,
Domenico Benedetti Valentini,
Filippo Berselli,
Italo Bocchino,
Nicola Bono,
Teodoro Buontempo,
Alessio Butti,
Franco Cardiello,
Nicola Carlesi,
Nuccio Carrara,
Enzo Caruso,
Sergio Cola,
Gaetano Colucci,
Manlio Contento,
Giulio Conti,
Nicolo' Antonio Cuscuna',
Sandro Delmastro Delle Vedove,
Sandra Fei,
Gianfranco Fini,
Francesco Fino,
Publio Fiori,
Tommaso Foti,
Vincenzo Fragala',
Daniele Franz,
Alessandro Galeazzi,
Maurizio Gasparri,
Alberto Giorgetti,
Andrea Gissi,
Domenico Gramazio,
Ignazio La Russa,
Gian Paolo Landi Di Chiavenna,
Mario Landolfi,
Guido Lo Porto,
Antonino Lo Presti,
Stefano Losurdo,
Gennaro Malgieri,
Alfredo Mantovano,
Valentino Manzoni,
Lucio Marengo,
Giovanni Marino,
Ugo Martinat,
Luigi Martini,
Altero Matteoli,
Antonio Mazzocchi,
Roberto Menia,
Vittorio Messa,
Riccardo Migliori,
Pietro Mitolo,
Stefano Morselli,
Domenico Nania,
Angela Napoli,
Sebastiano Neri,
Carlo Pace,
Gabriele Pagliuzzi,
Fedele Pampo,
Benito Paolone,
Antonio Pepe,
Mario Pezzoli,
Carmelo Porcu,
Livio Proietti,
Michele Rallo,
Eugenio Riccio,
Gustavo Selva,
Nino Sospiri,
Enzo Trantino,
Mirko Tremaglia,
Paolo Tringali,
Adolfo Urso,
Vincenzo Zaccheo,
Marco Zacchera
-
-
Gustavo Selva
-
dal 15.05.1996 al 29.03.1998
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Domenico Nania
-
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Marco Zacchera
-
dal 15.05.1996 al 16.09.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Paolo Armaroli
-
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Filippo Berselli
-
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Roberto Menia
-
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
-
-
Sebastiano Neri
-
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 29.05.2001