Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 febbraio 1996 al 7 maggio 1996
-
-
Carlo Giovanardi
-
dal 19.05.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Giovanni Mealli
-
dal 19.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Santino Pagano
-
dal 19.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Maretta Scoca
-
dal 19.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996