Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICI - L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI - L'ULIVO
Dal 31 marzo 1999 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
MISTO - I DEMOCRATICI-L'ULIVO (promozione)
Composizione dal 13 marzo 1997 al 10 novembre 1998
Viene eletto
Membro del c.d.
Francesco Monaco
Membri del c.d.
Rocco Maggi
dal 30.05.1996 al 02.02.2000
Francesco Monaco
dal 13.03.1997 al 21.04.1999
Altri membri
Storia
Composizione storica
31.03.1999
30.05.1996
Viene eletto 1 Membro del c.d.
13.03.1997
Viene eletto 1 Membro del c.d.
11.11.1998
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
31.03.1999
Aderiscono 20 membri
13.04.1999
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
21.04.1999
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
22.07.1999
Viene eletto 1 Membro del c.d.
28.07.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
10.09.1999
Aderisce 1 membro
16.09.1999
Cessa 1 membro
03.12.1999
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
02.02.2000
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
03.02.2000
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
09.05.2000
Cessa 1 membro
01.06.2000
Aderisce 1 membro
20.06.2000
Aderisce 1 membro
04.09.2000
Cessa 1 membro