Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
(già SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (SD-U) fino a 24.02.1998)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 giugno 1996 al 28 gennaio 1997
-
Vengono eletti
-
VicePresidente
Mauro Zani,
Mauro Guerra,
Mimmo Luca',
Claudia Mancina
Membro del c.d.
Federico Orlando,
Giuseppe Gambale,
Salvatore Cherchi,
Mauro Agostini,
Salvatore Biasco,
Francesco Bonito,
Fabrizio Felice Bracco,
Maura Camoirano,
Sergio Chiamparino,
Elena Emma Cordoni,
Cesare De Piccoli,
Fabio Evangelisti,
Marco Fumagalli,
Vasco Giannotti,
Michele Giardiello,
Giuseppe Giulietti,
Carlo Leoni,
Giuseppe Lumia,
Paola Manzini,
Rosario Olivo,
Marco Pezzoni,
Elvio Ruffino,
Sergio Sabattini,
Michele Salvati,
Elsa Signorino,
Antonio Soda,
Flavio Tattarini,
Alfredo Zagatti
Segretario
Vassili Campatelli,
Salvatore Vozza
-
-
Fabio Mussi
-
dal 22.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Mauro Zani
-
dal 05.06.1996 al 09.02.2000
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Mauro Guerra
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Mimmo Luca'
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Claudia Mancina
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Federico Orlando
-
dal 05.06.1996 al 29.01.1997
Membro
dal 15.05.1996 al 29.01.1997
-
-
Giuseppe Gambale
-
dal 05.06.1996 al 10.03.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Mauro Agostini
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Salvatore Biasco
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Francesco Bonito
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Maura Camoirano
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Marco Fumagalli
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Vasco Giannotti
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Carlo Leoni
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Giuseppe Lumia
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Paola Manzini
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Rosario Olivo
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Marco Pezzoni
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Elvio Ruffino
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Sergio Sabattini
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Michele Salvati
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Elsa Signorino
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Antonio Soda
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Flavio Tattarini
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Alfredo Zagatti
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998
-
-
Salvatore Vozza
-
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 24.02.1998