Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Aldo Moro
dal 21.07.1953 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Attilio Piccioni
dal 31.12.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vicepresidenti
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 31.12.1955 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 31.12.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Concetti
dal 01.01.1955 al 11.06.1958
Membro dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Oscar Luigi Scalfaro
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renato Tozzi Condivi
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Benigno Zaccagnini
dal 01.01.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membri del c.d.
Alessandro Agrimi
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alfredo Amatucci
dal 01.01.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Nicola Angelucci
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Bersani
dal 01.01.1956 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Maria Bettiol
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 21.07.1953 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alessandro Butte'
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Italo Giulio Caiati
dal 01.01.1955 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Cappi
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 15.12.1955
Renato Cappugi
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Concetti
dal 01.01.1954 al 01.01.1955
Membro dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Pasquale Cortese
dal 01.01.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Garlato
dal 21.07.1953 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Guido Gonella
dal 01.01.1955 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renato Gozzi
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Angelo Raffaele Jervolino
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Tarcisio Longoni
dal 01.01.1956 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Michele Marotta
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Martinelli
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Maxia
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Lodovico Montini
dal 01.01.1954 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Morelli
dal 21.07.1953 al 18.07.1954
Membro dal 21.07.1953 al 18.07.1954
Vittorio Pugliese
dal 21.07.1953 al 01.01.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gioacchino Quarello
dal 21.07.1953 al 01.01.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Rapelli
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Repossi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Raffaele Resta
dal 01.01.1954 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Riva
dal 01.01.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Enrico Roselli
dal 01.01.1954 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Russo
dal 01.01.1956 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emanuela Savio
dal 01.01.1955 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Battista Scaglia
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Scoca
dal 01.01.1956 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Segni
dal 01.01.1954 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ferdinando Storchi
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Fiorentino Sullo
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Egidio Tosato
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ferdinando Truzzi
dal 01.01.1955 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Athos Valsecchi
dal 01.01.1955 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Vedovato
dal 01.01.1955 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Benigno Zaccagnini
dal 01.01.1955 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Amos Zanibelli
dal 01.01.1957 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vicesegretari
Italo Giulio Caiati
dal 31.12.1956 al 31.12.1957
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Lorenzo Natali
dal 31.12.1955 al 31.12.1956
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gabriele Semeraro
dal 21.07.1953 al 31.12.1955
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Segretario
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
altri membri
Antonio Da Villa
dal 21.07.1953 al 06.11.1953
Giorgio Tupini
dal 21.07.1953 al 28.01.1954
Giambattista Bosco Lucarelli
dal 21.07.1953 al 22.04.1954
Fulvio Fabbri
dal 21.07.1953 al 02.05.1954
Alcide De Gasperi
dal 21.07.1953 al 19.08.1954
Ugo Bartesaghi
dal 21.07.1953 al 21.02.1955
Mario Melloni
dal 21.07.1953 al 21.02.1955
Giovanni Gronchi
dal 21.07.1953 al 28.04.1955
Giuseppe Castelli Avolio
dal 21.07.1953 al 15.12.1955
Vittorino Monte
dal 21.07.1953 al 15.02.1956
Paolo Cappa
dal 21.07.1953 al 26.06.1956
Emanuele Ferraris
dal 21.07.1953 al 27.03.1957
Lodovico Benvenuti
dal 21.07.1953 al 01.10.1957
Piero Malvestiti
dal 21.07.1953 al 21.01.1958
Luigi Zanoni
dal 21.07.1953 al 20.04.1958
Franco Aimi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Aldisio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pio Alessandrini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giulio Andreotti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Armando Angelini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Dario Antoniozzi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Arcaini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ennio Avanzini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Quirico Baccelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Maria Badaloni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Silvano Baresi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Attilio Bartole
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Belotti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Firmino Bertone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alfredo Berzanti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Nullo Biaggi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Loris Biagioni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Lorenzo Biasutti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Bima
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Mario Boidi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Bartolomeo Bolla
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Paolo Bonomi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Margherita Bontade
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Raimondo Borsellino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Bovetti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Uberto Breganze
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Brusasca
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Teodoro Bubbio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Buffone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Arturo Burato
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Buzzi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Edmondo Caccuri
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ettore Calvi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Campilli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Carcaterra
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gennaro Cassiani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Edgardo Castelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Nicola Cavallaro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Ceravolo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vittorio Cervone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Egidio Chiarini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Cibotto
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Aurelio Colleoni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emilio Colombo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giacomo Corona
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Cotellessa
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ferdinando d'Ambrosio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ida d'Este
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Maria Pia Dal Canton
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonino Dante
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Dazzi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ennio De Biagi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Michele De Capua
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Beniamino De Maria
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carmine De Martino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Fernando De Marzi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gustavo De Meo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Danilo de' Cocci
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Dino Del Bo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Michele Del Vescovo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Umberto Delle Fave
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Nicolo' Di Bernardo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gaetano Di Leo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Romolo Diecidue
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Maria Dominedo'
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Dosi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gualtiero Driussi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Elkan
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Ermini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Angelo Facchin
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Augusto Fanelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Amintore Fanfani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Paolo Alfonso Farinet
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Domenico Ferrara
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Ferrari Aggradi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Ferreri
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Bortolo Eugenio Fina
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Foderaro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alberto Folchi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Palmiro Foresi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Franceschini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renzo Franzo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Camillo Fumagalli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vito Giuseppe Galati
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Michele Galli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Remo Gaspari
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Eugenio Gatto
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Erisia Gennai Tonietti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giusto Geremia
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Germani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Giraudo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Angelo Gitti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Natale Gorini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Angela Gotelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Dante Graziosi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Guariento
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Filippo Guerrieri
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emanuele Guerrieri
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Gui
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renzo Helfer
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Attilio Iozzelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Maria De Unterrichter Jervolino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Domenico Larussa
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Leone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Lombari
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Roberto Lucifredi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Mannironi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Raimondo Manzini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Achille Marazza
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pasquale Marconi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Marenghi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Edoardo Martino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gesumino Mastino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giorgio Mastino Del Rio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Bernardo Mattarella
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Crescenzo Mazza
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Natale Menotti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Claudio Merenda
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Filippo Micheli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Filippo Murdaca
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Murgia
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Napolitano
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Andrea Negrari
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Tarcisio Pacati
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Salvatore Pagliuca
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renzo Pasini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giulio Pastore
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Agostino Pavan
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Pecoraro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Pedini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Pella
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Valentino Perdona'
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Raffaele Pio Petrilli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Petrucci
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gaspare Pignatelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Pignatone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mariano Pintus
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Battista Pitzalis
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Angelo Priore
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Renato Quintieri
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Stefano Riccio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ercole Rocchetti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Romanato
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Bartolomeo Romano
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Elio Rosati
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Leopoldo Rubinacci
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mariano Rumor
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Armando Sabatini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Angelo Salizzoni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Remo Sammartino
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Umberto Sampietro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vincenzo Sangalli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vito Sanzo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Domenico Sartor
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vito Scalia
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Scarascia Mugnozza
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Scelba
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Guglielmo Schiratti
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giacomo Sedati
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Sensi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giovanni Sodano
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Tommaso Sorgi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Enrico Nicola Spadola
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Enrico Sparapani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Spataro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Albino Ottavio Stella
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Fernando Tambroni Armaroli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emilio Paolo Taviani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Corrado Terranova
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alfonso Tesauro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vittoria Titomanlio
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Togni
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emilio Trabucchi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Michele Troisi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Turnaturi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gigliola Valandro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Veronesi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Mario Vetrone
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ambrogio Viale
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Rodolfo Vicentini
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Gaetano Vigo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Ruggero Villa
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Vischia
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Arturo Viviani
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Calogero Volpe
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Tommaso Zerbi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alcide Berloffa
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Marzio Bernardinetti
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Caronia
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Domenico Colasanto
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Arnaldo Fabriani
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Pietro Fadda
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Noverino Faletti
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Giorgio Annibale Franceschini
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Luigi Giglia
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Ruggero Lombardi
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Dino Penazzato
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Nerino Cavallari
dal 19.11.1953 al 11.06.1958
Elio Ballesi
dal 29.01.1954 al 11.06.1958
Giovanni Perlingieri
dal 29.04.1954 al 11.06.1958
Celestino Ferrario
dal 06.05.1954 al 11.06.1958
Enrico Tosi
dal 22.07.1954 al 11.06.1958
Antonio Cavalli
dal 28.07.1954 al 11.06.1958
Mario Berry
dal 11.11.1954 al 11.06.1958
Aldo Fascetti
dal 24.05.1955 al 11.04.1956
Filomena Delli Castelli
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Gaetano Zanotti
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Michele Camposarcuno
dal 14.03.1956 al 11.06.1958
Primo Lucchesi
dal 13.04.1956 al 11.06.1958
Luigi Durand De La Penne
dal 27.06.1956 al 11.06.1958
Giuseppe Armosino
dal 28.03.1957 al 11.06.1958
Ottorino Momoli
dal 03.10.1957 al 11.06.1958
Bruno Fassina
dal 23.01.1958 al 11.06.1958
Storia
Composizione storica
21.07.1953
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 13 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Vicesegretario
Aderiscono 250 membri
22.07.1953
Aderiscono 12 membri
06.11.1953
Cessa 1 membro
19.11.1953
Aderisce 1 membro
01.01.1954
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 12 deputati alla carica di Membro del c.d.
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
28.01.1954
Cessa 1 membro
29.01.1954
Aderisce 1 membro
22.04.1954
Cessa 1 membro
29.04.1954
Aderisce 1 membro
02.05.1954
Cessa 1 membro
06.05.1954
Aderisce 1 membro
18.07.1954
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
22.07.1954
Aderisce 1 membro
28.07.1954
Aderisce 1 membro
19.08.1954
Cessa 1 membro
11.11.1954
Aderisce 1 membro
31.12.1954
Viene eletto 1 Vicepresidente
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 6
01.01.1955
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
21.02.1955
Cessano 2 membri
28.04.1955
Cessa 1 membro
24.05.1955
Aderisce 1 membro
15.12.1955
Cessano 2 membri
16.12.1955
Aderiscono 2 membri
31.12.1955
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Vicesegretario
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 6
1 Vicesegretario lascia l'incarico
01.01.1956
Vengono eletti 8 deputati alla carica di Membro del c.d.
15.02.1956
Cessa 1 membro
14.03.1956
Aderisce 1 membro
11.04.1956
Cessa 1 membro
13.04.1956
Aderisce 1 membro
26.06.1956
Cessa 1 membro
27.06.1956
Aderisce 1 membro
31.12.1956
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicesegretario
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 6
1 Vicesegretario lascia l'incarico
01.01.1957
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
27.03.1957
Cessa 1 membro
28.03.1957
Aderisce 1 membro
01.10.1957
Cessa 1 membro
03.10.1957
Aderisce 1 membro
31.12.1957
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 7
1 Vicesegretario lascia l'incarico
21.01.1958
Cessa 1 membro
23.01.1958
Aderisce 1 membro
20.04.1958
Cessa 1 membro