Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTI E LIBERALDEMOCRATICI
Dal 19 dicembre 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 settembre 1995 al 19 dicembre 1995
-
-
Raffaele Costa
-
dal 23.06.1995 al 09.01.1996
Membro
dal 19.12.1994 al 08.05.1996
-
-
Pietro Cerullo
-
dal 23.06.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 19.12.1994 al 08.05.1996
-
-
Mauro Bonato
-
dal 19.12.1994 al 21.02.1996
Membro
dal 19.12.1994 al 21.02.1996