Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ FORZA ITALIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 gennaio 2001 al 28 maggio 2001
Aderiscono
Paolo Bampo
,
Demetrio Errigo
,
Andrea Guarino
,
Diego Masi
,
Giorgio Rebuffa
,
Angelo Sanza
,
Ernesto Stajano
Presidente
Beppe Pisanu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepres. vicario
Elio Vito
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Giuseppe Calderisi
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Stefania Prestigiacomo
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Rubino
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Tarditi
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membri del c.d.
Maurizio Bertucci
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Cosentino
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Becchetti
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Donato Bruno
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Di Luca
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Aventino Frau
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Leone
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Misuraca
dal 19.02.1999 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
altri membri
Giuseppe Aleffi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Amato
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Valentina Aprea
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sabatino Aracu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maria Teresa Giovanna Armosino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo Baiamonte
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alessandro Bergamo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Silvio Berlusconi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Massimo Maria Berruti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alfredo Biondi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Bonaiuti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Maria Burani Procaccini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Cascio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Salvatore Cicu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Manlio Collavini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lucio Colletti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Edro Colombini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Conte
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Raffaele Costa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Rocco Crimi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Cuccu
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo De Ghislanzoni Cardoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Anna Maria De Luca
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Dell'Elce
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Marcello Dell'Utri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Deodato
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Divella
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ilario Floresta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pieralfonso Fratta Pasini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Franco Frattini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Gagliardi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giacomo Garra
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luigi Gastaldi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Gazzilli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pietro Giannattasio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Umberto Giovine
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gaspare Giudice
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pasquale Giuliano
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Guidi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Lavagnini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Domenico Lo Jucco
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Lorusso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Tiziana Maiolo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Mammola
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Filippo Mancuso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Raffaele Marotta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Marras
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Martino
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Martusciello
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Marzano
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Masiero
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Piergiorgio Massidda
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Amedeo Matacena
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Cristina Matranga
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Piero Melograni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianfranco Micciche'
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alberto Michelini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Enrico Nan
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gualberto Niccolini
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Elio Massimo Palmizio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Palumbo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Adriano Paroli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giovanni Pilo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Antonio Piva
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Guido Possa
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Cesare Previti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Radice
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Nicola Rivelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Dario Rivolta
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Romani
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuseppe Rossetto
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Rosso
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Russo
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Angelo Santori
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Michele Saponara
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Claudio Scajola
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianluigi Scaltritti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Scarpa Bonazza Buora
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Stagno d'Alcontres
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Francesco Stradella
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Alberto Taborelli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Roberto Tortoli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giulio Carlo Danilo Tremonti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giuliano Urbani
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mario Valducci
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Eugenio Viale
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luigi Vitali
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Ida d'Ippolito Vitale
dal 01.08.1996 al 29.05.2001
Francesco Di Comite
dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Antonino Gazzara
dal 17.03.1998 al 29.05.2001
Gaetano Pecorella
dal 24.06.1998 al 29.05.2001
Grazia Sestini
dal 06.07.1999 al 29.05.2001
Vincenzo Bianchi
dal 29.07.1999 al 29.05.2001
Paolo Ricciotti
dal 22.11.1999 al 29.05.2001
Vincenzo Berardino Angeloni
dal 23.05.2000 al 29.05.2001
Francesco Maione
dal 31.05.2000 al 29.05.2001
Nicandro Marinacci
dal 12.12.2000 al 29.05.2001
Paolo Bampo
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Demetrio Errigo
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Andrea Guarino
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Diego Masi
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Giorgio Rebuffa
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Angelo Sanza
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Ernesto Stajano
dal 18.01.2001 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 122 membri
05.06.1996
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
01.08.1996
Aderisce 1 membro
29.01.1997
Cessa 1 membro
03.02.1997
Cessa 1 membro
24.02.1997
Viene eletto 1 Membro del c.d.
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
28.02.1997
Cessa 1 membro
10.04.1997
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.04.1997
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
15.05.1997
Cessa 1 membro
18.06.1997
Cessa 1 membro
09.09.1997
Cessa 1 membro
19.12.1997
Cessa 1 membro
19.02.1998
Cessano 3 membri
09.03.1998
Cessano 2 membri
17.03.1998
Aderiscono 3 membri
Cessa 1 membro
31.03.1998
Cessa 1 membro
16.06.1998
Cessa 1 membro
24.06.1998
Aderisce 1 membro
10.11.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
11.02.1999
Cessa 1 membro
12.02.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
18.02.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
19.02.1999
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 7 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
20.04.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 2 membri
06.07.1999
Aderisce 1 membro
20.07.1999
Cessa 1 membro
29.07.1999
Aderisce 1 membro
22.11.1999
Aderisce 1 membro
23.05.2000
Aderisce 1 membro
30.05.2000
Cessa 1 membro
31.05.2000
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.09.2000
Cessa 1 membro
12.12.2000
Aderisce 1 membro
18.01.2001
Aderiscono 7 membri