Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
(già LEGA NORD E AUTONOMIE (LNA) fino a 01.04.2015)
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 4 giugno 2013
Cessa
Giovanni Fava
Aderisce
Andrea Gibelli
Presidente
Giancarlo Giorgetti
dal 19.03.2013 al 08.07.2014
Vicepres. vicario
Matteo Bragantini
dal 19.03.2013 al 26.03.2015
Membro dal 19.03.2013 al 26.03.2015
Vicepresidente
Rudi Franco Marguerettaz
dal 19.03.2013 al 01.04.2015
Membro dal 19.03.2013 al 01.04.2015
Membri del c.d.
Gianluca Buonanno
dal 19.03.2013 al 25.06.2014
Membro dal 19.03.2013 al 25.06.2014
Massimiliano Fedriga
dal 19.03.2013 al 08.07.2014
Tesoriere
Nicola Molteni
dal 19.03.2013 al 22.07.2014
Delegato d'aula
Massimiliano Fedriga
dal 19.03.2013 al 08.07.2014
altri membri
Giovanni Fava
dal 19.03.2013 al 04.06.2013
Roberto Caon
dal 19.03.2013 al 26.03.2015
Emanuele Prataviera
dal 19.03.2013 al 26.03.2015
Marco Marcolin
dal 19.03.2013 al 09.09.2015
Andrea Gibelli
dal 04.06.2013 al 05.06.2013
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Delegato d'aula
Aderiscono 20 membri
09.04.2013
Cessa 1 membro
17.04.2013
Aderisce 1 membro
04.06.2013
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
05.06.2013
Cessa 1 membro
06.06.2013
Aderisce 1 membro
25.06.2014
Aderisce 1 membro
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
08.07.2014
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
17.07.2014
Viene eletto 1 Delegato d'aula
22.07.2014
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Tesoriere lascia l'incarico
21.01.2015
Viene eletto 1 Vicepresidente
26.03.2015
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
Cessano 3 membri
31.03.2015
Aderisce 1 membro
01.04.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Cessa 1 membro
09.09.2015
Cessa 1 membro
25.11.2015
Viene eletto 1 Vicepresidente
16.03.2016
Aderisce 1 membro
18.05.2016
Aderisce 1 membro
18.10.2016
Aderisce 1 membro
25.10.2017
Aderisce 1 membro
24.11.2017
Aderisce 1 membro
01.12.2017