Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
LIBERALE
Dal 10 maggio 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 febbraio 1950 al 7 febbraio 1950
-
-
Raffaele De Caro
-
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 10.05.1948 al 24.06.1953