Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
LIBERALE
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 maggio 1961 al 3 giugno 1961
-
-
Raffaele De Caro
-
dal 18.06.1958 al 04.06.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 04.06.1961