Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 settembre 1970 al 14 ottobre 1970
-
-
Germano Ollietti
-
dal 09.07.1968 al 25.04.1972
Membro
dal 09.07.1968 al 25.04.1972