Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 1990 al 7 gennaio 1991
-
-
Michl Ebner
-
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992