Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 novembre 2000 al 11 dicembre 2000
-
-
Mauro Paissan
-
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
-
-
Giovanni Crema
-
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
-
-
Marco Follini
-
dal 22.12.1998 al 29.05.2001
Membro
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
-
-
Luca Volonte'
-
dal 10.09.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 10.03.1999 al 29.05.2001