Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 gennaio 1961 al 21 febbraio 1961
-
-
Cino Macrelli
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Antonio Ebner
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963