Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 gennaio 2015 al 4 febbraio 2015
Aderiscono
Marco Baldassarre
,
Eleonora Bechis
,
Aris Prodani
,
Samuele Segoni
,
Tancredi Turco
,
Gessica Rostellato
,
Sebastiano Barbanti
,
Walter Rizzetto
,
Mara Mucci
Vicepresidenti
Ricardo Antonio Merlo
dal 22.03.2013 al 13.10.2016
Membro dal 19.03.2013 al 13.10.2016
Aniello Formisano
dal 22.03.2013 al 19.01.2017
Membro dal 19.03.2013 al 09.02.2017
Marco Di Lello
dal 12.06.2013 al 01.12.2015
Membro dal 19.03.2013 al 19.01.2017
Rappresentanti componente gruppo misto
Ricardo Antonio Merlo
dal 21.03.2013 al 13.10.2016
Membro dal 19.03.2013 al 13.10.2016
Aniello Formisano
dal 21.03.2013 al 19.01.2017
Membro dal 19.03.2013 al 09.02.2017
altri membri
Mario Borghese
dal 19.03.2013 al 13.10.2016
Lello Di Gioia
dal 19.03.2013 al 19.01.2017
Vincenza Labriola
dal 06.06.2013 al 16.06.2017
Ivan Catalano
dal 27.02.2014 al 01.04.2015
Alessio Tacconi
dal 27.02.2014 al 13.04.2015
Claudio Fava
dal 23.06.2014 al 06.11.2015
Paola Pinna
dal 30.11.2014 al 25.03.2015
Tommaso Curro'
dal 17.12.2014 al 01.04.2015
Marco Baldassarre
dal 27.01.2015
Eleonora Bechis
dal 27.01.2015
Aris Prodani
dal 27.01.2015
Samuele Segoni
dal 27.01.2015
Tancredi Turco
dal 27.01.2015
Gessica Rostellato
dal 27.01.2015 al 30.04.2015
Sebastiano Barbanti
dal 27.01.2015 al 16.03.2016
Walter Rizzetto
dal 27.01.2015 al 22.03.2016
Mara Mucci
dal 27.01.2015 al 28.10.2016
cerca
Componenti
ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
CENTRO DEMOCRATICO
ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
USEI-IDEA
FARE!-PRI-LIBERALI
MOVIMENTO PPA-MODERATI
ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA
DIREZIONE ITALIA
LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI
MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA
MINORANZE LINGUISTICHE
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
UDC-IDEA
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 27 membri
21.03.2013
Si costituiscono 2 componenti
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Rappresentante componente gruppo misto
22.03.2013
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
03.04.2013
Cessano 9 membri
08.04.2013
Aderisce 1 membro
10.04.2013
Cessa 1 membro
05.06.2013
Viene eletto 1 Tesoriere
06.06.2013
Aderiscono 2 membri
12.06.2013
Viene eletto 1 Vicepresidente
25.06.2013
Aderisce 1 membro
02.10.2013
Aderisce 1 membro
19.11.2013
Aderisce 1 membro
27.02.2014
Aderiscono 2 membri
23.06.2014
Aderiscono 4 membri
24.06.2014
Aderiscono 3 membri
26.06.2014
Aderiscono 2 membri
07.07.2014
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
08.07.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
14.10.2014
Cessa 1 membro
21.10.2014
Aderisce 1 membro
05.11.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
12.11.2014
Cessa 1 membro
17.11.2014
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 8 membri
19.11.2014
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
1 Tesoriere lascia l'incarico
Cessano 3 membri
30.11.2014
Aderiscono 2 membri
04.12.2014
Viene eletto 1 Tesoriere
17.12.2014
Aderisce 1 membro
09.01.2015
Aderisce 1 membro
27.01.2015
Aderiscono 9 membri
05.02.2015
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
09.02.2015
Aderisce 1 membro
04.03.2015
Aderisce 1 membro
25.03.2015
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
26.03.2015
Aderiscono 3 membri
31.03.2015
Cessa 1 membro
01.04.2015
Aderisce 1 membro
Cessano 2 membri
13.04.2015
Cessa 1 membro
29.04.2015
Aderisce 1 membro
30.04.2015
Cessa 1 membro
04.05.2015
Aderisce 1 membro
08.05.2015
Aderisce 1 membro
24.06.2015
Aderisce 1 membro
25.06.2015
Aderisce 1 membro
01.07.2015
Aderisce 1 membro
25.07.2015
Aderisce 1 membro
05.08.2015
Aderisce 1 membro
09.09.2015
Aderisce 1 membro
23.09.2015
Aderiscono 7 membri
06.11.2015
Cessano 3 membri
19.11.2015
Aderiscono 10 membri
20.11.2015
Aderisce 1 membro
23.11.2015
Aderisce 1 membro
24.11.2015
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
26.11.2015
Aderisce 1 membro
30.11.2015
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
01.12.2015
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.2016
Aderiscono 2 membri
22.02.2016
Cessa 1 membro
16.03.2016
Cessa 1 membro
22.03.2016
Cessa 1 membro
11.04.2016
Si costituisce 1 componente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
12.04.2016
Viene eletto 1 Vicepresidente
11.05.2016
Aderisce 1 membro
19.05.2016
Aderisce 1 membro
07.06.2016
Si costituisce 1 componente
09.07.2016
Aderisce 1 membro
14.07.2016
Aderiscono 4 membri
03.08.2016
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
13.09.2016
Aderisce 1 membro
28.09.2016
Aderisce 1 membro
13.10.2016
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 16 membri
27.10.2016
Cessa 1 membro
28.10.2016
Cessa 1 membro
07.12.2016
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
Aderiscono 4 membri
12.12.2016
Viene eletto 1 Vicepresidente
28.12.2016
Cessa 1 membro
19.01.2017
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 2 membri
09.02.2017
Cessa 1 membro
28.02.2017
Cessa 1 membro
02.03.2017
Aderisce 1 membro
17.03.2017
Cessa 1 membro
20.03.2017
Si scioglie 1 componente
22.03.2017
Cessano 4 membri
18.04.2017
Aderiscono 2 membri
20.04.2017
Aderisce 1 membro
04.05.2017
Aderisce 1 membro
24.05.2017
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
15.06.2017
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessa 1 membro
16.06.2017
Cessa 1 membro
28.06.2017
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
29.06.2017
Aderiscono 2 membri
06.07.2017
Cessa 1 membro
10.07.2017
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Rappresentante componente gruppo misto
Aderiscono 13 membri
25.07.2017
Aderisce 1 membro
28.07.2017
Cessa 1 membro
03.08.2017
Cessa 1 membro
17.10.2017
Aderisce 1 membro
25.10.2017
Cessa 1 membro
24.11.2017
Cessa 1 membro
30.11.2017
Aderiscono 3 membri
01.12.2017
Cessa 1 membro
12.12.2017
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Rappresentante componente gruppo misto lascia l'incarico
Cessano 5 membri
19.12.2017
Aderiscono 2 membri
11.01.2018
Aderisce 1 membro
09.02.2018