Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 15 giugno 1954
-
-
Cino Macrelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Antonio Ebner
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958