Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
MISTO-VERDI-L'UNIONE
(già MISTO-VERDI-L'ULIVO (MISTO-V) fino a 11.02.2005)
Dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 febbraio 2005 al 26 aprile 2006
-
-
Marco Boato
-
dal 13.06.2001 al 11.02.2005
dal 11.02.2005 al 27.04.2006
-
-
Laura Cima
-
dal 13.06.2001 al 11.02.2005
dal 11.02.2005 al 27.04.2006
-
-
Marco Lion
-
dal 13.06.2001 al 11.02.2005
dal 11.02.2005 al 27.04.2006
-
-
Luana Zanella
-
dal 13.06.2001 al 11.02.2005
dal 11.02.2005 al 27.04.2006