Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA: LA RETE
Dal 6 maggio 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 luglio 1992 al 18 novembre 1992
-
-
Diego Novelli
-
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
-
-
Giuseppe Gambale
-
dal 06.05.1992 al 19.11.1992
Membro
dal 06.05.1992 al 14.04.1994