Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 luglio 1963 al 12 dicembre 1963
-
Aderiscono
-
Filippo Anfuso,
Giuseppe Gonella,
Nicola Galdo,
Alfredo Cucco,
Tullio Abelli,
Giorgio Almirante,
Giovanni Maria Angioy,
Giuseppe Calabro',
Giulio Caradonna,
Achille Cruciani,
Augusto De Marsanich,
Ernesto De Marzio,
Raffaele Delfino,
Franco Franchi,
Jole Giugni Lattari,
Antonio Grilli,
Antonio Guarra,
Clemente Manco,
Arturo Michelini,
Angelo Nicosia,
Giovanni Roberti,
Nicola Romeo,
Pino Romualdi,
Francesco Servello,
Pietro Sponziello,
Antonino Tripodi,
Luigi Turchi
-
-
Giovanni Roberti
-
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
-
-
Giuseppe Gonella
-
dal 01.07.1963 al 20.04.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 20.04.1966
-
-
Alfredo Cucco
-
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 21.01.1968
-
-
Achille Cruciani
-
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
-
-
Antonio Grilli
-
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968