Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 13 dicembre 1955
-
-
Giovanni Roberti
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Alfredo Cucco
-
dal 21.07.1953 al 31.12.1956
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958