Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO DEMOCRATICO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 luglio 2011 al 22 febbraio 2012
Aderisce
Francesca Cilluffo
Presidente
Dario Franceschini
dal 17.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepres. vicario
Michele Ventura
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vicepresidenti
Alessandro Maran
dal 25.11.2009 al 11.01.2013
Membro dal 05.05.2008 al 11.01.2013
Rosa Maria Villecco Calipari
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Membri del c.d.
Massimo Vannucci
dal 30.05.2008 al 05.10.2012
Membro dal 05.05.2008 al 05.10.2012
Teresa Bellanova
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Coscia
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elisa Marchioni
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Anna Margherita Miotto
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carmen Motta
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Barbara Pollastrini
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Sanga
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Tempestini
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guglielmo Vaccaro
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rodolfo Giuliano Viola
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pier Paolo Baretta
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Berretta
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luisa Bossa
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianclaudio Bressa
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giulio Calvisi
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Cesare Damiano
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Donatella Ferranti
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alberto Fluvi
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Manuela Ghizzoni
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sandro Gozi
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ricardo Franco Levi
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Lolli
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Andrea Lulli
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Raffaella Mariani
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Andrea Martella
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michele Pompeo Meta
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Delia Murer
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Nicodemo Nazzareno Oliverio
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Caterina Pes
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pina Picierno
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luciano Pizzetti
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Rugghia
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppina Servodio
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Tullo
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Livia Turco
dal 10.06.2010 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Tesoriere
Ettore Rosato
dal 30.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Segretari
Roberto Giachetti
dal 21.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Erminio Angelo Quartiani
dal 21.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sesa Amici
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Boccia
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Donata Lenzi
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Delegati d'aula
Roberto Giachetti
dal 21.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Erminio Angelo Quartiani
dal 21.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michele Ventura
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 05.05.2008 al 14.03.2013
altri membri
Luigi Nicolais
dal 05.05.2008 al 23.02.2012
Antonello Soro
dal 05.05.2008 al 07.06.2012
Pietro Tidei
dal 05.05.2008 al 13.06.2012
Maria Grazia Lagana' Fortugno
dal 05.05.2008 al 08.10.2012
Giovanna Melandri
dal 05.05.2008 al 13.11.2012
Luciano Agostini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gabriele Albonetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ileana Argentin
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Battista Bachelet
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Barbi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Beltrandi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianluca Benamati
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rita Bernardini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pier Luigi Bersani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rosy Bindi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luigi Bobba
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianpiero Bocci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Boccuzzi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Costantino Boffa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fulvio Bonavitacola
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Michele Bordo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Chiara Braga
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sandro Brandolini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandro Bratti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gino Bucchino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Mario Salvino Burtone
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Cinzia Capano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Angelo Capodicasa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Daniela Cardinale
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Renzo Carella
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Carra
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pierluigi Castagnetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Causi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Cavallaro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Susanna Cenni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pasquale Ciriello
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lucia Codurelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Matteo Colaninno
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Furio Colombo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Anna Paola Concia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Corsini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Cuomo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giovanni Cuperlo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo d'Alema
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sergio Antonio d'Antoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vittoria d'Incecco
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gian Pietro Dal Moro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Emilia Grazia De Biasi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paola De Micheli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rosa De Pasquale
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Letizia De Torre
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Olga d'Antona
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lino Duilio
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Stefano Esposito
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Fadda
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Antonietta Farina Coscioni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gianni Farina
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Enrico Farinone
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Fedi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pierangelo Ferrari
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Emanuele Fiano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Fiorio
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giuseppe Fioroni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giampaolo Fogliardi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Fontanelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Laura Froner
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Laura Garavini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Saverio Garofani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Enrico Gasbarra
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Grazia Gatti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francantonio Genovese
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Paolo Gentiloni Silveri
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonello Giacomelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Dario Ginefra
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Tommaso Ginoble
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Oriano Giovanelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marialuisa Gnecchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Gero Grassi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Stefano Graziano
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Tino Iannuzzi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio La Forgia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Francesco Laratta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Enrico Letta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Doris Lo Moro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alberto Losacco
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario Lovelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mimmo Luca'
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Luongo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Anna Madia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Daniele Marantelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maino Marchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Marchignoli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Salvatore Margiotta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Cesare Marini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Siro Marrocu
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pierdomenico Martino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Margherita Angela Mastromauro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Donella Mattesini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Eugenio Mazzarella
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Matteo Mecacci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Guido Melis
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giorgio Merlo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maria Paola Merloni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Migliavacca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ivano Miglioli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marco Minniti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonio Misiani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Federica Mogherini Rebesani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Morassut
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessia Maria Mosca
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandro Naccarato
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Rolando Nannicini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Franco Narducci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Andrea Orlando
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Arturo Mario Luigi Parisi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luciana Pedoto
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Vinicio Giuseppe Guido Peluffo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Mario (Pd) Pepe
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Salvatore Piccolo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lapo Pistelli
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Pompili
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Fabio Porta
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giacomo Antonio Portas
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elisabetta Rampi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ermete Realacci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Pier Fausto Recchia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Andrea Rigoni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sabina Rossa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Anna Rossomando
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Simonetta Rubinato
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Antonino Russo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marilena Samperi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Luca Sani
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Giulio Santagata
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Andrea Sarubbi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Daniela Sbrollini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lido Scarpetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Amalia Schirru
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Marina Sereni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Alessandra Siragusa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ugo Sposetti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ivano Strizzolo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Lanfranco Tenaglia
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Federico Testa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Walter Tocci
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Carlo Emanuele Trappolino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Maurizio Turco
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Salvatore Vassallo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Silvia Velo
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Walter Veltroni
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Walter Verini
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Ludovico Vico
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Roberto Zaccaria
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Sandra Zampa
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Elisabetta Zamparutti
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Angelo Zucchi
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Massimo Zunino
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Jean Leonard Touadi
dal 15.07.2008 al 14.03.2013
Tea Albini
dal 07.06.2011 al 14.03.2013
Francesca Cilluffo
dal 20.07.2011 al 14.03.2013
Storia
Composizione storica
05.05.2008
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 217 membri
06.05.2008
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
21.05.2008
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
30.05.2008
Vengono eletti 15 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
15.07.2008
Aderisce 1 membro
27.03.2009
Cessa 1 membro
06.04.2009
Cessa 1 membro
05.10.2009
Cessa 1 membro
05.11.2009
Cessa 1 membro
10.11.2009
Cessano 2 membri
11.11.2009
Cessano 2 membri
16.11.2009
Il Presidente lascia l'incarico
17.11.2009
Viene eletto il Presidente
23.11.2009
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
24.11.2009
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
25.11.2009
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Viene eletto 1 Delegato d'aula
14.01.2010
Cessano 2 membri
15.02.2010
Cessa 1 membro
10.06.2010
Vengono eletti 25 deputati alla carica di Membro del c.d.
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
07.06.2011
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
19.07.2011
Cessa 1 membro
20.07.2011
Aderisce 1 membro
23.02.2012
Cessa 1 membro
07.06.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
13.06.2012
Cessa 1 membro
15.06.2012
Aderisce 1 membro
07.08.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
05.10.2012
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
08.10.2012
Cessa 1 membro
09.10.2012
Aderisce 1 membro
13.11.2012
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
11.01.2013
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro