Gruppi del I Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 10 maggio 1948 al 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 luglio 1951 al 12 luglio 1951
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
-
-
Emilio d'Amore
-
dal 10.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 10.05.1948 al 24.06.1953