Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO RADICALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Dal 4 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
PARTITO RADICALE (promozione)
Composizione dal 5 marzo 1986 al 11 giugno 1986
Cessa
Marcello Crivellini
Presidente
Francesco Rutelli
dal 26.11.1984 al 01.07.1987
Membro dal 04.10.1983 al 01.07.1987
Vicepresidente
Gianfranco Spadaccia
dal 05.10.1983 al 30.09.1986
Membro dal 04.10.1983 al 30.09.1986
Segretario
Massimo Teodori
dal 05.10.1983 al 01.07.1987
Membro dal 04.10.1983 al 01.07.1987
altri membri
Marcello Crivellini
dal 04.10.1983 al 05.03.1986
Gianluigi Melega
dal 04.10.1983 al 12.06.1986
Maria Adelaide Aglietta
dal 04.10.1983 al 30.09.1986
Marco Pannella
dal 04.10.1983 al 03.12.1986
Antonio Negri
dal 04.10.1983 al 01.07.1987
Sergio Stanzani Ghedini
dal 20.09.1984 al 01.07.1987
Giuseppe Calderisi
dal 14.11.1984 al 19.02.1987
Storia
Composizione storica
04.10.1983
Aderiscono 10 membri
05.10.1983
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
16.11.1983
Aderisce 1 membro
06.03.1984
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
05.07.1984
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
11.07.1984
Aderisce 1 membro
20.09.1984
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
13.11.1984
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
14.11.1984
Aderisce 1 membro
26.11.1984
Viene eletto il Presidente
28.02.1986
Cessa 1 membro
05.03.1986
Cessa 1 membro
12.06.1986
Cessa 1 membro
13.06.1986
Aderisce 1 membro
30.09.1986
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 2 membri
02.10.1986
Aderiscono 2 membri
03.12.1986
Cessa 1 membro
05.12.1986
Aderisce 1 membro
19.02.1987
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro