Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 gennaio 1960 al 5 luglio 1960
-
-
Giuseppe Saragat
-
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Carlo Matteotti
-
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
-
-
Egidio Ariosto
-
dal 01.01.1960 al 31.12.1962
Membro
dal 18.06.1958 al 15.05.1963