Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 febbraio 1973 al 23 febbraio 1973
-
-
Antonio Cariglia
-
dal 27.06.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976